Renseignements sur Ursula Kessler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Kessler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4416075, Registre du commerce Berne, (36)
Buchzeichen Buchhandlung GmbH, in Langenthal, CHE-108.571.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, Publ. 5818794).
Statutenänderung:
05.07.2018.
Zweck neu:
Betrieb einer Buchhandlung sowie Handel mit Büchern, Zeitschriften und Tonträgern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 14.02.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: gemäss Kaufvertrag vom 14.01.1997 beabsichtigt die Gesellschaft von der Genossenschaft Evangelische Buchhandlungen Bern Sachwerte (Warenlager, Einrichtungen, Mobiliar) zum Preis von maximal CHF 75'000 zu übernehmen.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Marianne, von Rüderswil, in Bleienbach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Kessler, Ursula, von Galgenen, in Bleienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Widmer, Katharina, von Heimiswil, in Aarwangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paoletti, Susanna, italienische Staatsangehörige, in Langenthal, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berger-Broggi, Brigitte, von Herzogenbuchsee, in Langenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stuber-Schwarz, Beatrix, von Biglen, in Frauenkappelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.