Renseignements sur Ulrich Kern
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ulrich Kern
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Kern
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006138737, Registre du commerce Zoug
Pudo International AG, bisher in Konolfingen, CHE-478.836.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818385).
Statutenänderung:
30.05.2024.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Einkauf, die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von Logistik-Systemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
EUR 106'115.4323673292 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 53'057.7161836646 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 106.1154323673292 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Ulrich, von Berlingen, in Niederhünigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lozano Merino, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne, Joël Michel, von Leuggern, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gonzalez de la Vega, Luis Mario, spanischer Staatsangehöriger, in Cordoba (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006097684, Registre du commerce Berne, (36)
Ergänzungsstiftung der Kern AG, in Konolfingen, CHE-109.643.630, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Ulrich, von Berlingen, in Niederhünigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Joël, von Leuggern, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Caroline, von Berlingen, in Thun, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blau, Daniel, von Meikirch, in Burgistein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengacher, Bernhard, von Reichenbach im Kandertal, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Martin, von Thunstetten, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006093600, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Kern AG, in Konolfingen, CHE-109.646.137, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Ulrich, von Berlingen, in Niederhünigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Stefanie Alexandra, von Berlingen, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Daniel, von Forst-Längenbühl, in Steffisburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Stephan, von Eggiwil, in Schüpbach (Signau), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Caroline, von Berlingen, in Thun, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengacher, Bernhard, von Reichenbach im Kandertal, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blau, Daniel, von Meikirch, in Burgistein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.