Renseignements sur Christine Kern
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christine Kern
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005929145, Registre du commerce Soleure, (241)
Hands & Brain GmbH, in Olten, CHE-104.780.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2023, Publ. 1005869668).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Guyaz, Claudia Isabel, von Basel, in Reinach (BL), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 6668842, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hands & Brain GmbH, in Basel, CH-270.4.001.514-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 7, Publ. 4928260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Basel];
Meienberger, Pius, von Bussnang, in Olten, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 663880, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hands & Brain GmbH, in Basel, Dienstleistungen in den Bereichen Event, Promotion und Public Relation usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2000, S. 5256).
Statutenänderung:
18.09.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüllenhagen, Michael Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Allschwil, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].