Renseignements sur Claus Anton Kergel
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claus Anton Kergel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006041733, Registre du commerce Thurgovie, (440)
MiT Energie Holding AG, in Diessenhofen, CHE-439.660.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2023, Publ. 1005867870).
Statutenänderung:
13.05.2024. 14.05.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 149'021.55 [bisher: CHF 103'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 149'021.55 [bisher: CHF 103'000.00].
Aktien neu:
3'882'326 Namenaktien zu CHF 0.01 und 11'019'829 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 7'241'497 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 3'058'503 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2024 die mi Beschluss vom 28.09.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals innerhalb des Kapitalbandes.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 14.05.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 9'300'000.00 verrechnet, wofür 2'088'752 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 0.01 und 427'689 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktien der MOBIL in TIME AG (CHE-113.739.635), in Diessenhofen, zum Preis von höchstens CHF 14'200'000.00 zu übernehmen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kergel, Claus Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moll-Thissen, Stefan Johannes, von Meggen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006038131, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bilfit WT AG, in Diepoldsau, CHE-494.352.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kergel, Claus, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moll-Thissen, Stefan, von Meggen, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kergel, André, österreichischer Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sessa Dugo, Maria, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005986840, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bilfit WT AG, in Diepoldsau, CHE-494.352.862, Falbenstrasse 1a, 9444 Diepoldsau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von und mit Software, Maschinen- und Computerprogrammen und technischen Geräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Wassertechnik, Wasserschadensanierung, Leckortung, Gebäudetrocknung und allgemeine technische Beratungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kergel, Claus, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kergel, Andé, österreichischer Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.