Renseignements sur Herbert Kenzelmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Herbert Kenzelmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006083817, Registre du commerce Zurich, (20)
FALKE AG, in Opfikon, CHE-111.779.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005498975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kenzelmann, Herbert, von Zeneggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Topuz, Salih, von Mönchaltorf, in Wallisellen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4872448, Registre du commerce Zurich, (20)
FALKE AG (FALKE SA) (FALKE Ltd.), bisher in Amriswil, CH-440.3.017.383-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2004, S. 13, Publ. 2369198).
Gründungsstatuten:
13.07.2004.
Statutenänderung:
23.01.2009.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Thurgauerstrasse 119, 8152 Opfikon.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: Die Herstellung und den Vertrieb von Textilien, Schuhen und Accessoires aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kenzelmann, Herbert, von Zeneggen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Gisler & Partner Wirtschaftsberater-Wirtschaftsprüfer, in Bottighofen (CH-440.2.016.848-3), Revisionsstelle (wie bisher).
Numéro de publication: 2586676, Registre du commerce Zurich, (20)
Nike (Switzerland) Ltd, in Bassersdorf, CH-020.3.002.557-3, Bezweckt, vornehmlich auf dem Schweizer Markt, Handel und Vertrieb von Sport- und Freizeitartikeln, insbesondere der Marke Nike, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2003, S. 22, Publ. 1004950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Righi, Pier Paolo, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (A), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Kenzelmann, Herbert, von Zeneggen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fallegger, Riccardo, von Hasle LU, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Heinrich, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.