Renseignements sur Mark Chatman Kemp
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mark Chatman Kemp
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2749003, Registre du commerce Argovie, (400)
RIWISA AG, Kunststoffwerke Hägglingen, in Hägglingen, CHE-102.577.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2344835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stewart, Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Francisco (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dumbrava, Adrian-Florian, rumänischer Staatsangehöriger, in Giroc (RO), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zangerle, Wolfgang, von Glarus Süd, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kemp, Mark Chatman, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palm Beach Gardens (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Humphries, Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saratoga (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geissmann, Stefan, von Hägglingen, in Staufen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rákosa, Gábor Gergely, ungarischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörflinger, Erich, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Veit an der Glan (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Beck, Horst, von Muolen, in Römerswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busslinger, Herbert, von Gebenstorf, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dumonceau, Vignesh, französischer Staatsangehöriger, in Belmont-Broye, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Butta, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Vercurage (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1246853, Registre du commerce Argovie, (400)
RIWISA AG, Kunststoffwerke Hägglingen, in Hägglingen, CHE-102.577.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2013, Publ. 1177311).
Statutenänderung:
09.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albatros Treuhand AG (CHE-115.375.194), in Kölliken, Revisionsstelle;
Richner, Peter, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Richner, Gerold, von Hägglingen, in Wohlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kemp, Mark Chatman, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palm Beach Gardens (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Humphries, Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saratoga (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;
Zangerle, Wolfgang, von Glarus Süd, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden GL, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Classen, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 1177311, Registre du commerce Argovie, (400)
RIWISA AG, Kunststoffwerke Hägglingen, in Hägglingen, CHE-102.577.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1071789).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Peter, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Einzelunterschrift];
Richner, Gerold, von Hägglingen, in Wohlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Einzelunterschrift];
Kemp, Mark Chatman, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palm Beach Gardens (US), mit Einzelunterschrift.