Renseignements sur Walter Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2163935, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Gralswerk, in Baden, CHE-110.526.474, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6906130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Walter, von Regensdorf, in Geroldswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Hans-Rudolf, von Ringgenberg BE, in Stadel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoll, Peter, von Wilchingen, in Tentlingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhardt, Elisabeth, österreichische Staatsangehörige, in Vomp (AT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Martin, von Reinach AG, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Haller, Martin Friedrich, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5161632, Registre du commerce Argovie, (400)
Sinoris AG, bisher in Weiningen ZH, CH-020.3.025.985-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2005, S. 18, Publ. 3068478).
Gründungsstatuten:
25.06.2002.
Statutenänderung:
26.06.2009.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
Chrüzacherstrasse 11, 5506 Mägenwil.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Technologien und Systemen der Luftreinhaltung von Gerüchen, der industriellen und professionellen Geruchsneutralisierung sowie Import und Export von geruchsneutralisierenden Technologien und Produkten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Walter, von Regensdorf, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller-Senn, Esther, von Regensdorf, in Geroldswil, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ACG Treuhand AG (CH-600.3.000.006-9), in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auchli, Tassany, von Sumiswald, in Mägenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3403120, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Gralswerk (Fondation l'Oeuvre du Graal) (Fondazione l'Opera del Graal), bisher in Dietikon, CH-020.7.001.136-3, Zweck der Stiftung sind die Förderung von Religion, Bildung, Erziehung, Kunst, Kultur und Völkerverständigung auf der Grundlage des Gedankenguts des Werkes 'Im Lichte der Wahrheit', Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2004, S. 23, Publ. 2198242).
Gründungsurkunde:
27.01.2004.
Urkundenänderung:
20.03.2006.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Täfernstrasse 12, 5405 Baden-Dättwil.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung sind die Förderung von Religion, Bildung, Erziehung, Kunst, Kultur und Völkerverständigung auf der Grundlage des Gedankenguts des Werkes 'Im Lichte der Wahrheit' Gralsbotschaft von Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt) sowie die Verfolgung gemeinnütziger Zwecke.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhardt, Siegfried Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Vomp (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bernhardt, Diane Catherine, deutsche Staatsangehörige, in Vomp (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Haller, Martin Friedrich, von Reinach AG, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Keller, Walter, von Regensdorf, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
ACG Treuhand AG, in Visp, Revisionsstelle.