Renseignements sur Rico Alexander Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rico Alexander Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5698808, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
tonkultur.ch gmbh, in St. Gallen, CH-320.4.052.062-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2004, S. 10, Publ. 2236064).
Statutenänderung:
17.06.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Briefpost. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Patrick, von Basel und Unterkulm, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Keller, Rico Alexander, von Illnau-Effretikon, in Dietlikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wallisellen und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].
Numéro de publication: 5600594, Registre du commerce Zoug, (170)
Recon IT Services GmbH, in Zug, CH-170.4.005.022-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 51, Publ. 5114038).
Statutenänderung:
14.04.2010. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Rico, von Illnau-Effretikon, in Dietlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Rolf, von Wila, in Wila, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Miehling, Carsten, von Biel/Bienne, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Germade, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numéro de publication: 5114038, Registre du commerce Zoug, (170)
Recon IT Services GmbH, in Zug, CH-170.4.005.022-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 28, Publ. 4769704).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Rico, von Illnau-Effretikon, in Dietlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien].