Renseignements sur Petra Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Petra Keller
Dernières notifications FOSC pour Petra Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3172167, Registre du commerce Zurich, (20)
D & O Dienstleistung und Organisation GmbH, in Schlieren, CHE-112.994.277, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, Publ. 6128198).
Statutenänderung:
09.11.2016.
Sitz neu:
Bonstetten.
Domizil neu:
Bruggenmattenweg 88, 8906 Bonstetten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Petra, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Rüeger, Katharina, von Wil ZH und Rohrbach, in Bonstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6128198, Registre du commerce Zurich, (20)
D & O Dienstleistung und Organisation GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.033.499-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 24, Publ. 4647824).
Statutenänderung:
07.04.2011.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Uitikonerstrasse 8, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung beraterischer, administrativer, organisatorischer und schulischer Dienstleistungen an Privatpersonen sowie Unternehmungen im Profit- und Nonprofitbereich. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafterinnen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther Wodiunig, Priska, von Zürich, in Thalwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Petra, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Rüeger, Katharina, von Wil ZH und Rohrbach, in Bonstetten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00].
Numéro de publication: 3441074, Registre du commerce Zurich, (20)
D & O Dienstleistung und Organisation GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.033.499-4, Obfelderstrasse 31, 8910 Affoltern am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung beraterischer, administrativer, organisatorischer und schulischer Dienstleistungen an Einzelpersonen sowie Unternehmungen im Profit- und Nonprofitbereich. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Keller, Petra, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Luther Wodiunig, Priska, von Zürich, in Thalwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Rüeger, Katharina, von Wil ZH und Rohrbach, in Bonstetten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.