Renseignements sur Michael A. Keller
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael A. Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2926035, Registre du commerce Nidwald, (150)
THERAMetrics holding AG, in Stans, CHE-113.516.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2503621).
Statutenänderung:
25.05.2016. Die anlässlich der Generalversammlung vom 20.02.2009 eingeführte und mit Generalversammlungsbeschluss vom 13.05.2015 erhöhte bedingte Kapitalerhöhung wird gemäss Generalversammlungsbeschluss vom 25.05.2016 ein weiteres Mal erhöht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Patterson, Robert Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atherton (CA, US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Michael A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Stanford (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palladini, Claudio, von Lugano, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Citaredo, Fulvio, italienischer Staatsangehöriger, in Neapel (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrone, Dr. Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Neapel (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Petrone, Dr. Raffaele, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dreano, Michel Marcel, französischer Staatsangehöriger, in Collonges sous Salève (FR), Mitglied des Verwaltungsrates;
de Svastich, Peter, ungarischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amato, Antonino, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Selvaraju, Raghuram, von Vandoeuvres, in Jersey City (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hédou, Gaël François Marie, französischer Staatsangehöriger, in Yverdon-les-Bains, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1673669, Registre du commerce Nidwald, (150)
THERAMetrics holding AG, in Stans, CHE-113.516.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1576021).
Domizil neu:
c/o Furrer Durrer Britschgi, Advokatur und Notariat, Dorfplatz 6, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celio, Filippo Stefano Luigi, von Quinto, in Bellinzona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merckling, Franco Alberto, von Schaffhausen, in Buonas (Risch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albera, Mario Gabriele, von Lugano, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Michael A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Stanford (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stanford (CA, US), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Palladini, Claudio, von Lugano, in Cadro (Lugano), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6729318, Registre du commerce Nidwald, (150)
mondoBIOTECH holding AG, in Stans, CH-170.3.030.530-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6341598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von und zu Liechtenstein, Prinz Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Seilern-Aspang, Graf Francis, britischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Michael A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Stanford (CA, US), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].