Renseignements sur Manfred Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Manfred Keller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Manfred Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1245718, Registre du commerce Argovie, (400)
Erhard Keller AG, in Zofingen, Planung, Projektierung und Ausführung sämtlicher Installationsarbeiten der Stark- und Schwachstromtechnik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 21.01.2003, S. 1, Publ. 821934).
Statutenänderung:
23.10.2003.
Firma neu:
Erhard Keller Verwaltungs AG.
Zweck neu:
Verwaltung, Finanzierung, Erwerb, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften, Erstellung von Bauten sowie Beteiligungen und elektrotechnische Beratungen in allen Bereichen der Stark- und Schwachstromtechnik.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 01.06.1965 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft 'E. Keller & Co Zofingen vorm. A. Bretscher', in Zofingen, gemäss Bilanz per 1.1.1965 (XI 11).Vom Uebernahmepreis wurden CHF 150 000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder schriftlich an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Hans Peter, von Schmiedrued, in Mühlethal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Humm, Erhard, von Wald ZH, in Zofingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Keller, Thomas, von Wald ZH, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Keller-Humm, Margrit, von Wald ZH, in Zofingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Keller, Manfred, von Wald ZH, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].