Renseignements sur Claire Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claire Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7170294, Registre du commerce Argovie, (400)
Jeune-Primeur AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-108.129.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 2, Publ. 5532330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Claire, von Amriswil, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Christian, von Amriswil, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Daniel, von Amriswil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Walter, von Amriswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hoca Revisions AG (CHE-106.237.707), in Cham, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungen, Stephan, von Frutigen, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jungen, Phillip, von Frutigen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jungen, Erich, von Frutigen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Audit Treuhand AG (CHE-100.983.841), in Horgen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2089820, Registre du commerce Argovie, (400)
Jeune-Primeur AG, bisher in Zürich, Handel mit Lebensmitteln, Gemüsen, Früchten und Non-Food Artikeln im Detail- und Grossvertrieb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 06.08.2003, S. 16, Publ. 1116632).
Gründungsstatuten:
02.12.1983.
Statutenänderung:
16.12.2003.
Sitz neu:
Rudolfstetten-Friedlisberg.
Domizil neu:
Schösslerstrasse 6, 8964 Rudolfstetten.
Zweck neu:
Handel mit Lebensmitteln, Gemüsen, Früchten und Non-Food-Artikeln im Detail- und Grossvertrieb;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, vermitteln, verwalten, umbauen oder sanieren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Erwarb diverse Forderungen (Kundenguthaben) gemäss Debitorenliste vom 6.5.1983 im Betrage und zum Preise von insgesamt CHF 53 466.20, von dem CHF 50 000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern alle Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, oder durch Veröffentlichung im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unico Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Claire, von Amriswil, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Diessenhofen TG, Präsident];
Keller, Christian, von Amriswil, in Oberrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Daniel, von Amriswil, in Rüschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Walter, von Amriswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Diessenhofen TG];
Hoca Revisions AG, in Cham, Revisionsstelle.