Renseignements sur Bruno Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005525744, Registre du commerce Zurich, (20)
Weinladen La Bottiglia AG, in Elgg, CHE-101.596.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178511).
Statutenänderung:
15.07.2022.
Firma neu:
La Bottiglia AG / Weinhandlung Elgg.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Weinen und Spirituosen sowie anderen Getränken. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich in beliebiger Form beteiligen oder mit ihnen fusionieren sowie alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, so auch Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 18.06.1990 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma "Max Stolz, Weine", in Männedorf, gemäss Bilanz per 31.12.1989 zum Preise von CHF 118'808.20, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Bruno, von Beringen, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingele, Vinzenz, von Elgg, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
von Wartburg, Regula, von Rohrbach, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Zurich, (20)
Max Stolz Weine AG, in Meilen, Betrieb einer Weinhandlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.118 vom 21.6.1991 S.2707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stolz, Max, von Dorf, in Männedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kneidl, Paul, von Hütten, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Regula, von Rohrbach, in Elgg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Keller, Bruno, von Beringen, in Elgg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Immotreu Immobilien- & Treuhand AG, in Elgg, Revisionsstelle.