Renseignements sur Bruno Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bruno Keller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6730088, Registre du commerce Zurich, (20)
Saram Automobile AG, in Zürich, CH-020.3.922.689-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2002, S. 19, Publ. 714210).
Statutenänderung:
12.06.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Ankauf und Verkauf von neuwertigen und Occasions-Automobilen sowie von Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschinger, Heinz, von Volketswil, in Volketswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Bruno, von Glattfelden, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Registre du commerce Zurich, (20)
Le cheval GmbH, in Z ü r i c h, c/o Erwin Funk, Kreuzwiesen 6, 8051 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.1999 .
Zweck:
Umsetzung von Gastrokonzepten;
kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 101'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Funk, Erwin, von Rorschach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift , mit einer Stammeinlage von CHF 51'000.-: Bachzetsis, Athanasios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-: Cahenzli, Andrea, von Trin, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-: Grossenbacher, Kurt, von Affoltern im Emmental, in Hombrechtikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung. mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-: Keller, Bruno, von Oberuzwil, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-: Negri, Beat, von Trimbach, in Affoltern am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-: Nussbaumer, René, von Oberägeri, in Dübendorf, Gesellschafter. ohne Zeichnungsberechtigung. mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.