Renseignements sur Marcel Keiser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marcel Keiser
Dernières notifications FOSC pour Marcel Keiser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6209684, Registre du commerce Schwyz, (130)
ASTORit AG, in Einsiedeln, CH-130.0.003.708-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 9, Publ. 5970512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser, Marcel, von Hergiswil NW, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Christian, von Trub, in Hombrechtikon, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 6158668, Registre du commerce Schwyz, (130)
deMeth GmbH (deMeth Sàrl) (deMeth Sagl) (deMeth Ltd liab. Co), in Einsiedeln, CH-130.4.016.907-4, Armbüelweg 2a, 8840 Einsiedeln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.05.2011.
Zweck:
Produktion und Handel von Chemisch-Technischen Produkten;
kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 6.5.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Keiser, Marcel, von Hergiswil NW, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5970512, Registre du commerce Schwyz, (130)
ASTORit AG, in Einsiedeln, CH-130.0.003.708-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 17, Publ. 5718118).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrackmann, Urs, von Giswil, in Gonten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathias, Sandra, von Dänikon, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Keiser, Marcel, von Hergiswil NW, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Kunz, Christian, von Trub, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.