Renseignements sur Walter Kaufmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Kaufmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2794020, Registre du commerce Zurich, (20)
HotRest Inventar AG, in Zürich, CH-035.3.001.341-9, Aufnahme und Schätzung von gastgewerblichem Inventar bei Inventarübergaben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2004, S. 18, Publ. 2512194).
Statutenänderung:
11.03.2005.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugger, Barbara, von Buchholterberg, in Bern, Revisionsstelle;
Romano, Rudolf, von Ennetmoos, in Porrentruy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Walter, von Frutigen, in Schlieren, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häcki, Rudolf, von Engelberg, in Remetschwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wachter, Josef, von Mels, in Quarten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2645582, Registre du commerce Zurich, (20)
Gastroconsult AG, in Zürich, CH-020.3.007.300-3, Ausübung von treuhänderischer Beratung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2004, S. 21, Publ. 2584372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Walter, von Frutigen, in Schlieren, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schnider, Anton, von Vilters-Wangs, in Vilters-Wangs, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Hänni, Daniel, von Oberbalm, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numéro de publication: 2081402, Registre du commerce Zurich, (20)
BKT Revisions AG, bisher in Bern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2000, S. 7927).
Gründungsstatuten:
24.02.1994.
Statutenänderung:
5.12.2003.
Firma neu:
HotRest Inventar AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HotRest Inventaire SA).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zürich.
Zweck neu:
Aufnahme und Schätzung von gastgewerblichem Inventar bei Inventarübergaben, für Kreditbeschaffungen, bei Konkursen, für Ehescheidungen und in Todesfällen usw. Objektabnahmen wie Zustandsprotokolle, Mängellisten, Schlüsselverzeichnisse, etc. Liquidationen bei Auflösung des Betriebes, vor Um- und Neubauten, Betriebskonzeptänderungen, etc. Brandschadenregulierungen für Hotels und Restaurants im Auftrag des Versicherungsnehmers. Beratungen bei Beschaffung von gastgewerblichem Inventar. Die Gesellschaft kann Niederlassungen eröffnen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nanzer, Renaldo, von Brig-Glis, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Werner, von Basel und Ormalingen, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus, Roland, von Suraua, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roggen, Charles, von Savigny und Forel (Lavaux), in Bussigny-près-Lausanne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufener, Jean, von Yverdon-les-Bains, in Pully, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaller, Daniel, von Wünnewil-Flamatt, in Düdingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tissièrs, Claude, von Saint-Léonard, in Saint-Maurice, mit Kollektivprokura zu zweien;
Züst, Walter, von Lutzenberg, in Speicher, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gugger, Barbara, von Buchholterberg, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Zbinden, Tobias, von Zumholz, in Giffers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Klaus, von Ostermundigen, in Ittigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bochud Alvarez, Chantal, von Corminboeuf, in Corminboeuf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hew, Dr. Florian, von Klosters-Serneus, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengwiler, Walter, von Muolen, in Oberbüren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Martin, von Bremgarten bei Bern, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Geschäftsführer];
Romano, Rudolf, von Ennetmoos, in Porrentruy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Walter, von Frutigen, in Schlieren, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Helene, von Dietikon, in Dietikon, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Manfred, von Wilderswil, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Alfred genannt Fredy, von Homburg, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien.