Renseignements sur Petra Kaufmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Petra Kaufmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Petra Kaufmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005850930, Registre du commerce Zoug, (170)
Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714185).
Statutenänderung:
19.09.2023.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
c/o Pacojet International AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delaunoy de La Tour d'Artaise, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Pascal, von Schwyz, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gey, Renaud, französischer Staatsangehöriger, in Le Vésinet (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005727213, Registre du commerce Zoug, (170)
Pacojet International AG, in Zug, CHE-246.175.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645629).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Pascal, von Schwyz, in Hünenberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finke, Fabian, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schuler, Margreth, von Spiringen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Christoph, von Zürich, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Villiger, Marco, von Sins, in Bünzen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005714185, Registre du commerce Zoug, (170)
Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kheir-Amer, Amel, von Onex, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Pascal, von Schwyz, in Hünenberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Christoph, von Zürich, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.