Renseignements sur Christof Kaufmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christof Kaufmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005607680, Registre du commerce Schwyz, (130)
Fink Medien AG, in Freienbach, CHE-108.525.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S.14, Publ. 5794670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Anton, von Biberist, in Neuenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Marius, von Biberist, in Köniz, Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Christof, von Biberist, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004680626, Registre du commerce Zurich, (20)
CineCom Schweiz AG, in Zürich, CHE-101.721.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575642).
Firma neu:
CineCom Schweiz AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Christof, von Biberist, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004575747, Registre du commerce Zurich, (20)
WerbeWeischer Schweiz GmbH, Hamburg, Niederlassung Zürich, in Zürich, CHE-388.754.890, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2016, S.0, Publ. 3048901).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Hamburg (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Andreas, von Bäretswil, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Schilling, Nils Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Christof, von Biberist, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].