Renseignements sur Bruno Kaufmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Kaufmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1128349, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse Holzwerkstoffe, bisher in Frauenfeld, CH-440.7.010.140-9, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, Publ. 6154980).
Gründungsurkunde:
13.12.2004.
Urkundenänderung:
23.07.2013.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Lampert Treuhand & Revision GmbH, Arnold Böcklin-Str. 11, 4051 Basel.
Postadresse neu:
[weggefallen].
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Bruno, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AG-Vertreter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madl, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Münchwilen AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AG-Vertreter.
Numéro de publication: 6590430, Registre du commerce Argovie, (400)
Holzwerkstoffe Notter AG, in Bremgarten AG, CH-400.3.919.099-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 2, Publ. 6049024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Bruno, von Möhlin, in Möhlin, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesari, Luca, von Lauperswil, in Dielsdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Meier, Patrick, von Fischbach-Göslikon, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 6587014, Registre du commerce Lucerne, (100)
Holzwerkstoffe Reiden AG, in Reiden, CH-100.3.011.265-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2012, S. 0, Publ. 6552520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Bruno, von Möhlin, in Möhlin, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornbierer, Urs, von Thal, in Eiken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppen, Damian, von Saas Balen, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Saas Balen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].