Renseignements sur Thomas Kasper
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Kasper
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005898878, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hacko Gastro GmbH, in Birsfelden, CHE-393.798.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kasper, Thomas, von Hochdorf, in Zunzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poyraz, Haci, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004700654, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hacko Gastro GmbH, in Birsfelden, CHE-393.798.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, S.0, Publ. 7046840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poyraz-Yildirimpinar, Haci, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper, Thomas, von Hochdorf, in Zunzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4032065, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Grow Team Baselland GmbH, in Zunzgen, CHE-478.349.117, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3811467).
Statutenänderung:
24.01.2018.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
St. Jakobs-Strasse 108, 4132 Muttenz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper, Thomas, von Hochdorf, in Zunzgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Karabult, Aliekber, türkischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00.