Renseignements sur Rafael Kamp
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rafael Kamp
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3177887, Registre du commerce Zurich, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CHE-105.269.461, Verein (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, Publ. 2425197).
Statutenänderung:
22.06.2016.
Domizil neu:
Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamp, Rafael, von Au SG, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Uslar Brunner, Bettina Caroline, von Basel, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Ursula Carla, von Hohenrain, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnam Mussmann, Gabriela, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Kathrin, von Erstfeld, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunsch, Anna, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1122725, Registre du commerce Zurich, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CH-020.6.000.630-8, Verein (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6447200).
Statutenänderung:
15.06.2011, 06.06.2013.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung des systemischen Ansatzes allgemein und insbesondere in folgenden Bereichen: a) Aus- und Weiterbildung in systemisch orientierter Psychotherapie und Beratung, Organisationsentwicklung, Supervision, Coaching und Mediation. b) Weiterentwicklung von Theorie und Praxis c) Beratungen, Mediationen und Psychotherapien d) Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen seines Zweckes kann der Verein Einrichtungen schaffen, sich an anderen Institutionen beteiligen, solche unterstützen oder mit ihnen Zusammenarbeitsverträge abschliessen. Der Verein ist Träger und Betreiber des Instituts. Der Verein übt seine Tätigkeit nicht gewinnorientiert aus.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Legat und Zuwendungen Dritter, Beiträge von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Erlös für Dienstleistungen und Kostengutsprachen, Betriebserträge des Instituts sowie Erträge aus anderen Einrichtungen und Beteiligungen, Vermögenserträge. [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, projekt- bzw. forschungsgebundene Drittmittel, Spenden und freiwillige Zuwendungen Dritter, Beiträge von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Erlös für Dienstleistungen und Kostengutsprachen.].[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Patrick Kaspar, von Basel und Schöftland, in Maur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Thomas Peter, von Zürich, in Männedorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamp, Rafael, von Au SG, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnam Mussmann, Gabriela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Markus, von Krattigen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Uslar Brunner, Bettina Caroline, von Basel, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Weber, Ursula Carla, von Hohenrain, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.