Renseignements sur Markus Kammermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Kammermann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Kammermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004646730, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schulungs- und Prüfungswerkstätte für mechanische Berufe des Seelandes und angrenzender Gebiete, in Biel/Bienne, CHE-110.387.540, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489373).
Name neu:
Stiftung Schulungs- und Prüfungswerkstätte für mechanische Berufe des Seelandes und angrenzender Gebiete in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 17.04.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Stefan, von Mümliswil-Ramiswil, in Ipsach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knöpfel, Philippe, von Hundwil, in Ipsach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martin, Hans-Ruedi, von Ligerz, in Biel/Bienne, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arn, Daniel, von Wangenried, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kammermann, Markus, von Bowil, in Biel/Bienne, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Rolf, von Trub, in Port, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3041537, Registre du commerce Berne, (36)
MaKo laser ag, in Steffisburg, CHE-105.257.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1700293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammermann, Markus, von Bowil, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2901881, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schulungs- und Prüfungswerkstätte für mechanische Berufe des Seelandes und angrenzender Gebiete, in Biel/Bienne, CHE-110.387.540, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, Publ. 1905219).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Rolf, von Trub, in Port, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arn, Daniel, von Wangenried, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kammermann, Markus, von Bowil, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.