Renseignements sur Dr. Alfred Kammer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Alfred Kammer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005702034, Registre du commerce Soleure, (241)
Sterbehospiz Solothurn, in Derendingen, CHE-130.701.131, Verein (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610995).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammer, Alfred, von Diemtigen, in Aeschi (SO), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Pitschen Loderer, Cristina Sabrina, von Mendrisio, in Oberwil bei Büren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1559749, Registre du commerce Zurich, (20)
compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammer, Alfred, von Diemtigen, in Etziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Andreas, von Baden, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6977792, Registre du commerce Zurich, (20)
compliant concept AG, in Dübendorf, CH-020.4.040.238-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767094).
Statutenänderung:
29.11.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von adaptiven Systemlösungen, insbesondere für Anwendungen im Medizinal- und Gesundheitsbereich. Die Gesellschaft kann Schutzrechte des Geistigen Eigentums, insbesondere Patente, Lizenzen, Handelsmarken und technische bzw. industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 180'325.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'325.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 80'325 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.11.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'342'980.00 verrechnet, wofür 32'325 Vorzugsnamenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goebel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammer, Alfred, von Diemtigen, in Etziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Gasser, Bruno, von Lungern, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hughes, Bertrand, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Peyraud, Alexandre Jacques Bernard, von Genève, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Michael, von Ermatingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].