Renseignements sur Kazuaki Kama
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kazuaki Kama
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3175017, Registre du commerce Zurich, (20)
IAE International Aero Engines AG, in Zürich, CHE-100.461.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holmes, Laura, amerikanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Kama, Kazuaki, japanischer Staatsangehöriger, in Chiba (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gernhardt, Gregory Herman, amerikanischer Staatsangehöriger, in Old Saybrook, CT (US), Generaldirektor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sekido, Toshinori, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canty, Mary K., amerikanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Durham (CT/US), Direktorin mit Einzelunterschrift];
Pelland, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Tolland (CT/US), Generaldirektor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1091773, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 29'497 vom 17.09.2013IAE International Aero Engines AG, in Zürich, CH-020.3.912.502-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, Publ. 1086471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kama, Kazuaki, japanischer Staatsangehöriger, in Chiba (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .
Numéro de publication: 1086471, Registre du commerce Zurich, (20)
IAE International Aero Engines AG, in Zürich, CH-020.3.912.502-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6765626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McCusker, Karen C., amerikanische Staatsangehörige, in West Hartford (Connecticut, US), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift;
Watanabe, Yasuyuki, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Davie, Christopher P., britischer Staatsangehöriger, in Nottingham (UK), stellvertretender Direktor, mit Einzelunterschrift;
Burrill, Steven Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Bath (UK), stellvertretender Direktor, mit Einzelunterschrift;
Hoch, Mariel, von Hinwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kama, Kazuaki, japanischer Staatsangehöriger, in Chiba (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holmes, Laura, amerikanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Piotrowski, William K., amerikanischer Staatsangehöriger, in Manchester, CT (US), Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift;
Deurloo, Hendrik J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Tolland, CT (US), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Winkler, Christian W., deutscher Staatsangehöriger, in Glastonbury, CT (US), Direktor, mit Einzelunterschrift.