Renseignements sur Isidor Peter Kaiser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Isidor Peter Kaiser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006041634, Registre du commerce Grisons
Dittli Jeans AG, in Chur, CHE-107.874.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3608245).
Firma neu:
Dittli Jeans AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.05.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Gabriela, von Gams, in Trimmis, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Peter, von Gams, in Chur, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6121580, Registre du commerce Grisons, (350)
Tierheim Chur Genossenschaft, in Chur, CH-350.5.000.481-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 11, Publ. 5517460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meli, Heinrich, von Mels, in Bad Ragaz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Näf, Rudolf genannt Ruedi, von Aarau, in Trans (Tomils), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Isidor Peter, von Gams, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buol, Barbara, von Chur, Rodels und La Punt-Chamues, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urban, Ursula, von Chur, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedi, Dr. Jürg, von Castrisch, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bearth, Dr. Giochen, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deflorin, Orlando, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegi-Pargätzi, Claudia, von Molinis und St. Peter, in Molinis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Daniel, von Neftenbach, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5302116, Registre du commerce Grisons, (350)
Tierheim Chur, in Chur, CH-350.5.000.481-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2005, S. 7, Publ. 2864408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Yvonne, von Dürnten, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Stephan, von Wassen, in Churwalden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bärtsch, Rolf, von Saas, in Felsberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Rudolf genannt Ruedi, von Aarau, in Trans (Tomils), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chiavaro, Gaetano genannt Tanino, italienischer Staatsangehöriger, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Isidor Peter, von Gams, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buol, Barbara, von Chur, Rodels und La Punt-Chamues, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urban, Ursula, von Chur, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treuhand- und Revisionsbüro Hans-Ruedi Eggenberger, dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-350.1.002.513-7), in Chur, Revisionsstelle.