Renseignements sur Benjamin Kaiser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Benjamin Kaiser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Benjamin Kaiser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005721723, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ageba Consulting AG, in Muttenz, CHE-108.702.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005230264).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Benjamin, von Derendingen, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aesch (BL)].
Numéro de publication: HR02-1004865625, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Medass Consulting AG, bisher in Wittnau, CHE-108.702.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6508024).
Statutenänderung:
22.01.2020.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Hofackerstrasse 3A, 4132 Muttenz.
Mitteilungen neu:
Die Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die der Gesellschaft bekanntgegebenen und im Aktienbuch vermerkten Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Martin, von Basel und Möhlin, in Wittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Roman, von Derendingen, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Germann, Thomas, von Muolen und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Benjamin, von Derendingen, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004844544, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ageba Consulting AG, in Muttenz, CHE-104.232.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donatsch, Rätus, von Bern, in Bubendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Germann, Rolf, von Muolen, in Liestal, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Roman, von Derendingen, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Benjamin, von Derendingen, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.