Renseignements sur Christoph Käsermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Käsermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2122413, Registre du commerce Berne, (36)
KBP GmbH, in Bern, CHE-104.949.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354693).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Michael Dr., von Oberwil bei Büren, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wabern (Köniz) und mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bergamin Poncet, Luzi Paul, von Vaz/Obervaz und Basel, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Isler, Res, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Käsermann, Christoph, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schneider, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1354693, Registre du commerce Berne, (36)
KBP GmbH, in Bern, CHE-104.949.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6524786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waber, Ursula Dr., von Kiesen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin Poncet, Luzi Paul, von Vaz/Obervaz und Basel, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Isler, Res, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Käsermann, Christoph, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zimmermann, Michael Dr., von Oberwil bei Büren, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6524786, Registre du commerce Berne, (36)
KB + P GmbH, in Bern, CH-035.4.020.260-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 6, Publ. 5975738).
Statutenänderung:
18.01.2012.
Firma neu:
KBP GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin Poncet, Luzi Paul, von Vaz/Obervaz und Basel, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Isler, Res, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Waber, Ursula Dr., von Kiesen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Käsermann, Christoph, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivprokura zu zweien und mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zimmermann, Michael Dr., von Oberwil bei Büren, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00].