Renseignements sur Hans Peter Kälin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Peter Kälin
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Peter Kälin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005756759, Registre du commerce Schwyz, (130)
KKI IMMO AG, in Einsiedeln, CHE-377.518.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228341).
Firma neu:
KKI IMMO AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Hans Peter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Oehen, Philip Alexander, von Hitzkirch, in Baar, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005228341, Registre du commerce Schwyz, (130)
KKI IMMO AG, in Einsiedeln, CHE-377.518.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479310).
Domizil neu:
Obereuthalerstrasse 24, 8844 Euthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, André Martin, von Sarmenstorf, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Hans Peter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2913975, Registre du commerce Schwyz, (130)
KKI IMMO AG, in Einsiedeln, CHE-377.518.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, André Martin, von Sarmenstorf, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Kälin, Hans Peter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Oehen, Philip Alexander, von Hitzkirch, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.