Renseignements sur Bettina Kälin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bettina Kälin
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bettina Kälin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4891474, Registre du commerce Lucerne, (100)
Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, in Emmen, CH-100.9.025.100-3, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2002, S. 10).
mit Hauptsitz in:
Sarnen.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-140.3.002.328-2.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV gestrichen.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 27.06.2001].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Die Zeichnungsberechtigten werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dillier, Josef, von Sarnen, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dillier, Daniel, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Bettina, von Einsiedeln, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geser, Hans Peter, von Gaiserwald, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 3511326, Registre du commerce Obwald, (140)
Dillier AG, in Sarnen, CH-140.3.002.325-1, Betrieb eines Autounternehmens mit Personen- und Warentransporten sowie Organisation und Durchführung von Reisen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 9, Publ. 1252044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Bettina, von Einsiedeln, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dillier, Daniel, von Sarnen, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1146136, Registre du commerce Obwald, (140)
Dillier AG Autounternehmen, in Sarnen, Betrieb eines Autounternehmens mit Personen- und Warentransporten sowie Organisation und Durchführung von Reisen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2001, S. 6009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dillier, Hans, von Sarnen, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dillier, Daniel, von Sarnen, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kälin, Bettina, von Einsiedeln, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.