Renseignements sur Christoph Kaderli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christoph Kaderli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Kaderli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5014470, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerische Bechterew-Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.681-9, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2004, S. 28, Publ. 2604112).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaderli, Christoph, von Walterswil BE, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Dr. Hans, von Villigen, in Rubigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4631906, Registre du commerce Zurich, (20)
Cognos (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.006.696-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2007, S. 23, Publ. 3968804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jussup, William John, kanadischer Staatsangehöriger, in Ottawa (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüeb, Hans Rudolf, von Zürich, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaderli, Christoph, von Walterswil BE, in Männedorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2608024, Registre du commerce Zoug, (170)
Frango AG, Sitz Baar, CH-170.3.020.081-7, Handel mit und Vertrieb von EDV Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.2003, S. 17, Id. 1247864).
Statutenänderung:
13.12.2004.
Bemerkungen Neu:
Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Neu:
Jussup, William John, Heimat Kanada, in Ottawa (CA), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaderli, Christoph, Heimat Bichelsee-Balterswil, in Männedorf, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüeb, Hans Rudolf, Heimat Zürich, in Egg, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Julia, Heimat Arbon, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung;
Richter, Uwe, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Königstein (DE), Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pasierbski, Peter, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Gross-Gerau (DE), Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Löfstedt, Tom, Heimat Schweden, in Saltsjöbaden (SE), Präsident mit Einzelunterschrift];
[Künzli, Patrick, Heimat Sursee, in Sempach Stadt, Stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Kempter, Michael, Heimat Raperswilen, in Zürich, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Nideröst, Urs, Heimat Schwyz, in Unterägeri, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Lütolf, Eduard, Heimat Egolzwil, in Baar, Mitglied mit Einzelunterschrift, Direktor mit Einzelunterschrift].