Renseignements sur Martin Jutzeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Jutzeler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Jutzeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 980454, Registre du commerce Soleure, (241)
Rohn Elektrounternehmen AG, in Subingen, Ausführung sämtlicher Arbeiten für die Elektrizitätsversorgungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2001, S. 6258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miescher, Matthias, von Aarwangen, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohn, Raphael, von Subingen, in Zuchwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummli, Hanspeter, von Subingen und Wolfisberg, in Subingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jutzeler, Martin, von Erlenbach im Simmental, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Siegenthaler, Thomas, von Langnau im Emmental, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 960114, Registre du commerce Soleure, (241)
KJS Beteiligungen AG, in Subingen, bei Rohn Elektrounternehmen AG, Deitingenstrasse 16, 4553 Subingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.04.2003.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln oder veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 201'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 201'000.--.
Aktien:
201 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft verpflichtet sich bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 24.12.2002 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 400 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.-- der 'Rohn Elektrounternehmen AG', in Subingen, zum Preis von CHF 1'233'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kummli, Hanspeter, von Subingen, in Subingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jutzeler, Martin, von Erlenbach im Simmental, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Thomas, von Langnau im Emmental, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen, Revisionsstelle.
Registre du commerce Soleure, (241)
Rohn Elektrounternehmen AG, Sitz Subingen, Verwaltung und Geschäftsführung von Unternehmen aller Branchen, insbesondere der Elektrobranche usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.13 vom 22.01.1997, S.450).
Statutenänderung:
23.12.1997.
Zweck Neu:
Ausführung sämtlicher Arbeiten für die Elektrizitätsversorgungen der Gemeinden, der Öffentlichkeit und der Industrie, die Ausführung von Elektro-Hausinstallationen, Telefon- und Schwachstromanlagen und die Verwaltung und Geschäftsführung von Unternehmen aller Branchen, insbesondere der Elektrobranche, sowie den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen;
kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände Neu:
Fusion ohne AK-Erhöhung: Übernimmt gemäss Fusionsvertrag vom 23.12.1997 und Fusionsbilanz per 31.10.1997 von der "Rohn Elektroinstallationstechnik AG", Subingen, Aktiven von Fr.1510000 und Passiven von Fr.1545000 und von der "Rohn Kabel- und Freileitungsbau AG", in Subingen, Aktiven von Fr.766000 und Passiven von Fr.412000 nach Massgabe von Art.748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.
Eingetragene Personen Geändert:
Rohn, Raphael, Heimat Subingen, in Zuchwil, Delegierter mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Bürgin, Otto, Heimat Basel, in Selzach, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jutzeler, Martin, Heimat Erlenbach im Simmental, in Subingen, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.