Renseignements sur René Juchli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour René Juchli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005760968, Registre du commerce Zurich, (20)
ecoLum GmbH, in Urdorf, CHE-114.755.631, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2009, S.22, Publ. 4921842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietre, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Juchli, René, von Zufikon, in Zufikon, Gesellschafter, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4105164, Registre du commerce Zurich, (20)
mangooo GmbH, bisher in Urdorf, CH-020.4.002.600-3, Handel mit Waren aller Art sowie Import und Export von Produkten aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2005, S. 18, Publ. 3085052).
Statutenänderung:
24.08.2007.
Firma neu:
Best Position GmbH.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Stettbachstrasse 8, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art sowie Export und Import von Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juchli, René, von Zufikon, in Zufikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Dietre, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Gerhard, von Sulz AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Registre du commerce Zurich, (20)
Various Trading GmbH, in Schlieren, Güterstrasse 4, 8952 Schlieren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.1996.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art sowie Import und Export von Produkten aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dietre, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Juchli, René, von Zufikon, in Zufikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.