Renseignements sur Roger Jost
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roger Jost
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roger Jost
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006055849, Registre du commerce Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Oberseetal Genossenschaft, in Eschenbach (LU), CHE-105.800.882, Genossenschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748238).
Statutenänderung:
22.03.2024.
Sitz neu:
Hochdorf.
Domizil neu:
Hauptstrasse 7, 6280 Hochdorf.
Weitere Adressen:
Freiherrenweg 2, 6274 Eschenbach LU.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankgeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft erlassenen Geschäftsreglement der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walthert, Pascal, von Hohenrain und Willisau, in Hohenrain, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gurtner, Aurelia, von Diemtigen, Inwil und Escholzmatt-Marbach, in Inwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Roger, von Fahrni, in Ballwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Willimann, Pascal, von Hochdorf und Pfaffnau, in Buchrain, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].
Numéro de publication: 2274749, Registre du commerce Lucerne, (100)
atb Bachmann Treuhand AG, in Ballwil, CHE-106.518.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1162381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Hans Amstalden, in Neuenkirch (CH-100.1.000.081-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Roger, von Fahrni, in Ballwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Widmer, Andreas, von Eschenbach LU, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern];
Treuhand Amstalden GmbH (CHE-208.064.996), in Neuenkirch, Revisionsstelle;
Bachmann-Dönni, Beat, von Rain, in Sessa, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1498193, Registre du commerce Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Oberseetal Genossenschaft, in Eschenbach LU, CHE-105.800.882, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1100689).
Statutenänderung:
21.03.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Die Genossenschafter sind nachschusspflichtig für Bilanzverluste bis zum Betrag von CHF 8'000.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Roland, von Dietwil, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Roger, von Fahrni, in Ballwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3)].