Renseignements sur Prof. Dr. Bernhard Peter Jost
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Bernhard Peter Jost
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006124504, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 37'777 vom 29.08.2024 Balgrist Campus AG, in Zürich, CHE-116.032.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024, Publ. 1006119988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zuzwil (BE)].
Numéro de publication: HR02-1006119988, Registre du commerce Zurich, (20)
Balgrist Campus AG, in Zürich, CHE-116.032.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigg, Dr. Robert, von Cazis, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Thomas Georg, von Schattenhalb, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Zuzwil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellershoff, Klaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005880402, Registre du commerce Zurich, (20)
ResOrtho Stiftung, in Zürich, CHE-110.411.339, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005120953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Bernhard Peter, von Langnau im Emmental, in Zuzwil (SG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.