Renseignements sur Beatrice Jost
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beatrice Jost
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005398394, Registre du commerce Zurich, (20)
Casa del Mas AG, in Küsnacht (ZH), CHE-111.720.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Beatrice, von Wynigen und Zürich, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodevin, Jacques, von Gibloux, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3665474, Registre du commerce Zurich, (20)
Ernst Baumann AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.902.804-5, Handel insbesondere mit Orangen und Grapefruits, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2006, S. 21, Publ. 3428402).
Domizil neu:
c/o Dr. M. Meier, Potstrasse 14, 8700 Küsnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Dr. Max, von Rafz und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tauber, Hank, Bürger der USA, in Park City (Utah, USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gräflein-Baumann, Annemarie, von Steckborn, in Küsnacht, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brennwald-Täuber, Marion, Bürgerin der USA sowie von Männedorf und Winterthur, in Avon (Connecticut, USA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Norbert Cajochen, Treuhand- und Steuerrechtspraxis, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle;
Jost, Beatrice, von Zürich und Wynigen, in La Tour-de-Peilz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier-Baumgartner, Suzanne, von Zürich und Uetikon am See, in Hamburg (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Baumgartner, Hans Peter, von Uetikon am See, in Hamburg (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Hanno, von Zürich, in Hamburg (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Mignon, von Uetikon am See, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalberer, Jörg, von Mels, in Aadorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simon Berger Treuhand GmbH, in Uster, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2322200, Registre du commerce Zurich, (20)
Casa del Mas AG (Casa del Mas SA) (Casa del Mas Ltd), in Küsnacht ZH, Kohlrainstrasse 7/9, 8700 Küsnacht, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2004, 16.06.2004.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Gütern aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Handelsmarken 'Casa del Mas' und 'Casamas' zum Preis von je höchstens CHF 100'000.-- sowie eine Kundenkartei zum Preis von höchstens CHF 370'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jost, Dr. Alexander, von Wynigen und Zürich, in La Tour-de-Peilz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Boris, von Wynigen und Zürich, in Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Beatrice, von Wynigen und Zürich, in La Tour-de-Peilz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mefida AG, in Zürich, Revisionsstelle.