Renseignements sur Johnny Hans Johner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Johnny Hans Johner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005844426, Registre du commerce Berne, (36)
j2 services GmbH (j2 services Sàrl) (j2 services Sagl) (j2 services LLC), in Kiesen, CHE-307.016.469, Professoreistrasse 11a, 3629 Kiesen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen der Informationstechnologie und der Telekommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Johner, Johnny Hans, von Kerzers, in Kiesen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005662821, Registre du commerce Zurich, (20)
Alvigor AG, bisher in Kiesen, CHE-163.854.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 24.08.2015, Publ. 2333849).
Statutenänderung:
18.01.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Bau-Stein Treuhand GmbH, Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johner, Johnny, von Kerzers, in Kiesen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulas, Roberto Bachisio, italienischer Staatsangehöriger, in Ayent, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005322795, Registre du commerce Berne, (36)
Johner + Partner AG, in Bern, CHE-101.685.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, S.0, Publ. 1923323).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Dominique, von Menziken, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Johner, Johnny, von Kerzers, in Kiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Johner, Hans, Präsident, mit Einzelunterschrift].