Renseignements sur Ernst Joder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Joder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005517480, Registre du commerce Zoug, (170)
Avista Immobilien AG, bisher in Stetten (AG), CHE-345.077.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3789231).
Statutenänderung:
19.05.2022.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhof-Park 3, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder mit anderen gesetzlich anerkannten Kommunikationsmitteln an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joder, Ernst, von Muri bei Bern, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, David, von Zürich, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Deck, Lea, von Muri bei Bern, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004827961, Registre du commerce Zurich, (20)
Stovag Aktiengesellschaft für Stockwerkeigentum und Verwaltungen, Zürich, in Zürich, CHE-103.498.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, S.0, Publ. 2200045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joder, Ernst, von Muri bei Bern, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terlinden, Dr. André Marcel, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CHE-105.942.097), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3789231, Registre du commerce Argovie, (400)
Avista Immobilien AG, in Stetten (AG), CHE-345.077.348, Im Stetterfeld 2, 5608 Stetten AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.09.2017.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Immobilien aller Art, insbesondere Verwaltung, Vermietung, Kauf und Verkauf von sowie Handel mit und Vermittlung von Grundstücken und Liegenschaften im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.09.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Joder, Ernst, von Muri bei Bern, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonito, Simone, von Zürich, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.