Renseignements sur Peter Roland Jezler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Peter Roland Jezler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3125815, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
ACTRIVIN GmbH, in Schaffhausen, CHE-287.952.820, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2358705).
Statutenänderung:
20.10.2016.
Firma neu:
FASZINATE GmbH.
Domizil neu:
c/o Clemens Jezler, Vordergasse 51, 8200 Schaffhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Marketing- und Medienbereich, sowie die Vermarktung, den Handel und den Verkauf von Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jezler, Peter Roland, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jezler, Clemens, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Salzburg (AT), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 2264791, Registre du commerce Berne, (36)
SHOTS GmbH, in Bern, CHE-287.952.820, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2013339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jezler, Clemens Fintan, von Schaffhausen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nussbaum, Reto Christian, von Wattenwil, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jezler, Peter Roland, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2214921, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
jezlerconcept GmbH, in Schaffhausen, CHE-297.503.062, Vordergasse 51, 8200 Schaffhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Realisierung von Ausstellungsproduktionen, Medien, Bildungsangeboten, Kulturreisen und Dokumentationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 24'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jezler, Peter Roland, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jezler-Hübner, Elke, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.