Renseignements sur Dr. Matthias U. Jermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Matthias U. Jermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3907631, Registre du commerce Argovie, (400)
BAG Immobilien AG, in Gebenstorf, CHE-101.403.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118859).
Domizil neu:
Limmatstrasse 55, 5412 Vogelsang AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jermann, Dr. Matthias U., von Zwingen, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stingelin, Dr. Alfred, von Pratteln, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Dr. Peter, von Staldenried, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masina, Franco, von Bern, in Stettlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Lukas, von Staldenried, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2001249, Registre du commerce Zoug, (170)
Translumen-BAG S.A., bisher in Le Mont-sur-Lausanne, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 28, Publ. 5085150).
Gründungsstatuten:
18.07.1973.
Statutenänderung:
30.01.2015.
Firma neu:
SKIN689 (Switzerland) AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar.
Zweck neu:
Produktion und Vermarktung von wirkstoffbasierender Kosmetik;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
15'250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'525 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Selon déclaration du conseil d'administration du 5 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. ].[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Michael, von Entlebuch, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stingelin, Alfred, von Pratteln, in Bâle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Peter, von Staldenried, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermann, Matthias U., von Zwingen, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Balthasar, genannt Balz, von Werthenstein, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Roger, von Dietikon, in Maastricht (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Stefan, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3958550, Registre du commerce Zurich, (20)
FOOTFIN (Football Finance) AG, in Zürich, CH-020.3.023.882-2, Erwerb und Verwertung von Forderungen gegenüber Marketing-Partnern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2007, S. 22, Publ. 3802202).
Domizil neu:
c/o Treureva AG, Mühlebachstrasse 25, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balthasar, Hans U., von Thun, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermann, Matthias, von Zwingen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Kaspar, von Worb, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Interwip AG, in Zug, Revisionsstelle.