Renseignements sur Charlotte Jacqueline Jenny Projer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charlotte Jacqueline Jenny Projer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4284035, Registre du commerce Grisons, (350)
Projer AG, Holzbauunternehmung, in Albula/Alvra, CHE-107.038.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, Publ. 2435399).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Projer, Charlotte, von Ebikon, in Domleschg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Projer, Curdin Angelo, von Lumnezia, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Projer, Ladina Charlotte, von Lumnezia, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2435399, Registre du commerce Grisons, (350)
Projer AG, Holzbauunternehmung, in Albula/Alvra, CHE-107.038.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 920721). Gemäss Erklärung vom 28.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PMP Treuhand AG (CH-350.3.007.928-2), in Vaz/Obervaz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Projer, Charlotte, von Ebikon, in Pratval (Domleschg), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pratval].
Zweigniederlassung neu:
Vaz/Obervaz (CHE-345.184.866) [bisher: Vaz/Obervaz (CH-350.9.000.762-0)].Domleschg (CHE-438.400.396) [bisher: Pratval (CH-350.9.000.929-2)].
Numéro de publication: 4060208, Registre du commerce Grisons, (350)
Projer AG, Holzbauunternehmung, in Alvaschein, CH-350.3.005.100-2, Ausführung von Schreinerei- und Zimmereiarbeiten, Betrieb eines Sägewerks sowie Handel mit Holz und Mobilien und Ausführung von Planungs- und Ingenieuraufträgen von Holzkonstruktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 8, Publ. 3954672).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Projer, Angelo, von Vella, in Pratval, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Jenny Projer, Charlotte, von Ebikon, in Pratval, Mitglied, mit Einzelunterschrift.