Renseignements sur Miranda Jenny
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Miranda Jenny
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004851725, Registre du commerce Zurich, (20)
M. Jenny AG, in Dietikon, CHE-105.928.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535167).
Firma neu:
M. Jenny AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.02.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Miranda, von Homberg, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004535167, Registre du commerce Zurich, (20)
M. Jenny AG, in Dietikon, CHE-105.928.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096793).
Statutenänderung:
10.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Papeterie und den Handel mit Papeteriewaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 31.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MeiTreu und Partner AG (CH-400.3.032.217-3), in Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Miranda, von Homberg, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Registre du commerce Zurich, (20)
Papeterie Helbling AG, in Dietikon , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.158 vom 18.8.1992 S.3888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Bruno, von Uzwil, in Oberwil- Lieli, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Miranda, von Homberg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Revitrag Revisions- und Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.