Renseignements sur Thomas Jeker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Jeker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005077433, Registre du commerce Soleure, (241)
Verein Berufslernverbund Thal-Mittelland, in Zuchwil, CHE-383.060.053, Verein (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeker, Thomas, von Büsserach, in Balsthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004936511, Registre du commerce Soleure, (241)
Josef von Burg-Stiftung, in Balsthal, CHE-101.067.326, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777815).
Domizil neu:
bei Oberamt Thal-Gäu, Wengimattstrasse 2, 4710 Balsthal.
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Latscha, Margot, von Mümliswil-Ramiswil, in Balsthal, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeker, Thomas, von Büsserach, in Balsthal, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allemann, Urs, von Welschenrohr, in Laupersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Verena, von Aedermannsdorf, in Aedermannsdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cataldo, Sandra, von Balsthal, in Balsthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Joshua, von Herbetswil, in Herbetswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Marianne, von Boningen, in Balsthal, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 955685, Registre du commerce Soleure, (241)
Verein Berufslernverbund Thal-Mittelland, in Zuchwil, CH-241.6.011.846-3, Allmendweg 8, 4528 Zuchwil, Verein (Neueintragung).
Fusion:
Der Verein entsteht aus der Kombinationsfusion des Vereins 'Verein Berufslernverbund Thal-Gäu-Bipperamt', in Balsthal (CH-240.6.000.021-3), und des nicht im Handelsregister eingetragenen Vereins 'Lehrbetriebsverbund Mittelland', in Solothurn, gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2013. Der Verein übernimmt gemäss Bilanzen vom 31.03.2013 Aktiven von CHF 898'670.61 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 641'295.25 des Vereins 'Verein Berufslernverbund Thal-Gäu-Bipperamt', in Balsthal (CH-240.6.000.021-3) sowie Aktiven von CHF 46'311.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 27'805.25 des nicht im Handelsregister eingetragenen Vereins 'Lehrbetriebsverbund Mittelland', in Solothurn. Die Mitglieder der übertragenden Vereine werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Statutendatum:
13.06.2013.
Zweck:
Leistung eines Beitrages zur Förderung des beruflichen Nachwuchses und zur Versorgung des regionalen Arbeitsmarktes mit qualifizierten Fachkräften und Nachwuchskadern, Förderung der Zusammenarbeit in der Berufsbildung und den Kontakt zu Behörden, Gemeinden, Wirtschaft und Ausbildungsstätten. Kann ein Bildungszentrum betreiben.
Mittel:
Jahresbeiträge, Beiträge der Verbundfirmen gemäss Verbundvertrag, allfällige Beiträge von Bund und Kantonen, Zuwendungen Dritter, Gebühren für andere Dienstleistungen an Drittfirmen, Sponsoring und Gönnerbeiträge sowie Ausbildungsbeiträge.
Weitere Adresse:
Hans Huber-Strasse 38, 4502 Solothurn.
Eingetragene Personen:
Haenggi, Christine, von Meltingen, in Balsthal, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aemmer, Roland, von Beatenberg, in Kappel SO, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggenschwiler, Walter, von Aedermannsdorf, in Aedermannsdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasche, Andreas, von Oekingen, in Oekingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haefeli, Christof, von Mümliswil-Ramiswil, in Oberbuchsiten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jeker, Thomas, von Büsserach, in Balsthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bohner, Christian, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Urs, von Welschenrohr, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Eva-Maria, von Basel und Herbetswil, in Gunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.