Renseignements sur Thierry Jean
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thierry Jean
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4259938, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HESPERION AG, in Allschwil, CH-270.3.002.683-2, Aktivitäten jeglicher Art im Bereich der Gesundheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2007, S. 4, Publ. 4181834).
Statutenänderung:
13.12.2007.
Firma neu:
Averion International (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Averion International (Switzerland) Ltd) (Averion International (Suisse) SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laybourn, Vagn, dänischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jean, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Macault, Sophie, französische Staatsangehörige, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charlon, Dr. Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Mulhouse (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madinier, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Michael, von Rorbas und Willisau, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Ulrich, Jacqueline, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Numéro de publication: 2128420, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HESPERION AG, in Allschwil, Aktivitäten jeglicher Art im Bereich der Gesundheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26.06.2003, S. 4).
Statutenänderung:
5.02.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barrett, Dr. Jane, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koechlin, Dr. Dominik, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mueller, André J., von Genf, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobrin, Dr. Isaac, israelischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jean, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Latombe, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macault, Sophie, französische Staatsangehörige, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.