Renseignements sur Blaise Javet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Blaise Javet
Numéro de publication: HR02-1004531519, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Dr René Liechti, à Sion, CHE-109.646.597, fondation (No. FOSC 133 du 12.07.2018, Publ. 4355175).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kamber, Arthur, de Gunzgen, à Lisbonne (PT), président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Javet, Blaise, de Mont-Vully, à Meinier, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Barras, Vincent, de Crans-Montana, à Lausanne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 4355175, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Dr René Liechti, précédemment à Lausanne, CHE-109.646.597, fondation (No. FOSC 126 du 02.07.2010).
Modification de l'acte de fondation:
30.11.2017.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Roux & Associés SA, Espace des Remparts 10, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boitzy, Alexandre, de Troistorrents, à Lutry, membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux;
de Kalbermatten, Fabienne, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Kalbermatten, Nils, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation et trésorier, avec signature collective à deux;
Kamber, Arthur, de Gunzgen, à Lisbonne (PT), président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Nyon];
Javet, Blaise, de Mont-Vully, à Meinier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.