Renseignements sur Ljiljana Janosevic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ljiljana Janosevic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005963330, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Milina Consulting GmbH, in Basel, CHE-228.310.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janosevic, Ljiljana, von Breitenbach, in Breitenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janosevic, Milos, von Breitenbach, in Aarburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stepanic, Marina, von Oftringen, in Aarburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005721690, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kohlrieser Center for Excellence SARL, bisher in Morges, CHE-228.310.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005442402).
Statutenänderung:
07.03.2023.
Firma neu:
Milina Consulting GmbH.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Khadija Gabbassi, Klingentalstrasse 13, 4057 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen von Organisations-, Finanz-, Technologieberatungen und damit zusammenhängende Tätigkeiten für Private, Unternehmen und öffentliche Institutionen sowie die Betreuung und Kontrolle von Projekten. Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Zweck zusammenhängen, sowie Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [gestrichen: Selon déclaration du 08.02.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.]. Gemäss Erklärung vom 08.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neumann, Andreas Phileas, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Prex, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kohlrieser, Andrew Antonio George, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kohlrieser Leadership Institute GmbH (CHE-392.940.680), in Basel, Gesellschafterin, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janosevic, Ljiljana, von Breitenbach, in Breitenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.