Renseignements sur Nicole Jakob
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Nicole Jakob
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nicole Jakob
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5727840, Registre du commerce Zoug, (170)
Attendus AG, in Zug, CH-170.3.021.828-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S. 21, Publ. 5675488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyatt, Gary Charles, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartwig, Charlotte, von Meggen, in Meggen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jakob, Nicole, von Ebikon und Langnau im Emmental, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walser Kruse, Iris, von Churwalden und Erlenbach ZH, in Horgen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Slob, Lucas, niederländischer Staatsangehöriger, in Gattikon , Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koch, Marilyn, von Luzern, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5308466, Registre du commerce Zoug, (170)
Caldwell Management AG, in Zug, CH-170.3.032.673-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 23, Publ. 5001670).
Domizil neu:
Baarerstrasse 53, 6304 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Slob, Lucas, niederländischer Staatsangehöriger, in Gattikon , Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartwig, Charlotte, von Meggen, in Meggen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koch, Marilyn, von Luzern, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walser Kruse, Iris, von Malix und Erlenbach ZH, in Horgen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jakob, Nicole, von Ebikon und Langnau im Emmental, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ranger, Lance Dorian, von Melano, in Unterägeri, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Claudio, von Almens, in Rüschlikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tang, Kin Chiu, britischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Caldwell, Stephanie, britische Staatsangehörige, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4797420, Registre du commerce Zoug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 23, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 16'346 vom 01.12.2008. ATTENDUS Management AG, in Zug, CH-170.3.032.673-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 23, Publ. 4764664).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Nicole, von Ebikon und Langnau im Emmental, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: in Küssnacht SZ].