Renseignements sur Christoph Thomas Jakob
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Thomas Jakob
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1933237, Registre du commerce Berne, (36)
Synopis GmbH (Synopis Sàrl) (Synopis Sagl) (Synopis Ltd liab. Co), in Biel/Bienne, CHE-289.945.736, Silbergasse 18, 2502 Biel/Bienne, , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2015.
Zweck:
Herstellung, Handel sowie Vertrieb und Verkauf von Software;
Anbieten von webbasierten Dienstleistungen;
Durchführung von Schulungen und Beratungen in den vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wysseier, Raphael Stefan, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Beuchat, José, von Haute-Sorne, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jakob, Christoph Thomas, von Lauperswil, in Hagneck, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5122716, Registre du commerce Zurich, (20)
Auto-Informatik AG, in Zürich, CH-020.3.031.722-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 27, Publ. 4853314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Christoph, von Lauperswil, in Hagneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurjakovic, Midhad, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4232032, Registre du commerce Zurich, (20)
Auto-Informatik AG, in Zürich, CH-020.3.031.722-0, Rötelstrasse 73, 8037 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.11.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Revisions-, Treuhand- und Verwaltungsbüro, die Entwicklung, Programmierung und den Vertrieb von, Handel mit Computersoft- und Hardware, Installationen, Wartung und Unterhalt von Netzwerken sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Meienberg, Martin, von Neuheim, in Hettlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jakob, Christoph, von Lauperswil, in Hagneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurjakovic, Midhad, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menzer, Sven, von Schaffhausen, in Hettlingen, Revisionsstelle.