Renseignements sur Dr. Manfred Jäger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Manfred Jäger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6413520, Registre du commerce Zurich, (20)
Hilaria, in Feuerthalen, CH-020.6.900.201-0, Verein (SHAB Nr. 304 vom 31.12.1975, S. 3458).
Statutenänderung:
21.10.2011.
Sitz neu:
Laufen-Uhwiesen.
Domizil neu:
c/o Peter Sieber, Chlosterbergstrasse 39, 8248 Uhwiesen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badoer, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Feuerthalen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dal Bosco, Peter, von Feuerthalen, in Losone, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeltner, Christoph, von Obergerlafingen, in Feuerthalen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Peter, von Flurlingen, in Laufen-Uhwiesen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaffhausen];
Jäger, Manfred, von Thalwil, in Hausen am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Feuerthalen];
Tagmann, Hans, von Altstätten, in Wien (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rorschach].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jäger Chemie AG, in L i c h t e n s t e i g, Fabrikation von und Handel mit chemischen und branchenverwandten Artikeln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 16.10.1997, S. 7557).
Firma neu:
Jäger Chemie AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.11.1999 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Dr. Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Ebnat- Kappel, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Ziegler, Franz, von Derendingen, in Rüschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Dr. Manfred, von Zermatt, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend Fischer- Kreienbühl, Walter Hans, von Triengen, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift.