Renseignements sur Vigeli Jacomet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Vigeli Jacomet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4266753, Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manetsch, Gion Battesta, von Disentis/Mustér, in Mompé Medel (Disentis/Mustér), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bearth, Giusep, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Tujetsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pally, Emil, von Medel (Lucmagn), in Medel (Lucmagn), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Deplazes, Walter, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nay, Donat, von Trun, in Trun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tuor Hinrichsen, Petra, von Sumvitg, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3073607, Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2173461).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Tujetsch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bearth, Giusep, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2173461, Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669223).
Statutenänderung:
10.04.2015.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banca Raiffeisen Cadi societad cooperativa).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degonda, Erwin, von Sumvitg, in Trun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nay, Donat, von Trun, in Zignau (Trun), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].