Renseignements sur Thomas Iten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Iten
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Iten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004588422, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Einwohnergemeinden Bolligen, Ittigen und Ostermundigen, in Bolligen, CHE-109.769.283, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028713).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Einwohnergemeinden Bolligen, Ittigen und Ostermundigen in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 14.01.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisetti, Guido, von Bern und Balerna, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Niels, von Schlierbach, in Biel/Bienne, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eggimann, Peter, von Sumiswald, in Thun, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Stephan Martin, von Niedergösgen, in Oberentfelden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Iten, Thomas, von Unterägeri, in Ostermundigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Panayides, Aliki Maria, von Bern, in Ostermundigen, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3738757, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Musikschule Unteres Worblental, in Bolligen, CHE-102.709.995, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3449585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Thomas, von Unterägeri, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Ventura, Marianne, von Schaffhausen, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3437817, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Einwohnergemeinden Bolligen, Ittigen und Ostermundigen, in Bolligen, CHE-109.769.283, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Marco, von Signau, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girod, René, von Bolligen und Champoz, in Bolligen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Rudolf, von Birr, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kägi, André, von Zeiningen, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen Gemeindeverbandes AG, in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle;
Iacopelli, Virgilio Rosolino, von Oberegg, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panayides, Aliki Maria, von Bern, in Ostermundigen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eggimann, Peter, von Sumiswald, in Thun, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albisetti, Guido, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iten, Thomas, von Unterägeri, in Ostermundigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.